PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
Informe ejecutivo de PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS PETRARCA SL | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 |
VINCULACIONES DE PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 19 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 19 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 18 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 18 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 16 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 16 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 13 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 12 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 11 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Rodon Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 11 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME
Mostramos los datos de PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLEJA MONNE MARIA DEL CARME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos