PELLA VALETTE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PELLA VALETTE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PELLA VALETTE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPENSEA DESAFIOS OCEANICOS SL | Apoderado Solidario | 14/06/2024 | |
OPENSEA DESAFIOS OCEANICOS SL | Administrador Solidario | 24/04/2023 | |
PELLA SERVICIOS NAUTICOS SL | Administrador Unico | 14/03/2012 |
VINCULACIONES DE PELLA VALETTE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLA VALETTE ALEJANDRO
Empresa: OPENSEA DESAFIOS OCEANICOS SL
Apoderado Solidario
- Bolivar Almela Fernando
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 793932, I/A 4 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: OPENSEA DESAFIOS OCEANICOS SL
Administrador Solidario
- Delgado Muerza Ignacio
- Olaguibel Amich Iñigo
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45116 , F 27, S 8, H M 793932, I/A 1 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: PELLA SERVICIOS NAUTICOS SL
Administrador Unico
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33251 , F 73, S 8, H 227457, I/A 3 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
Empresa: PELLA SERVICIOS NAUTICOS SL
Consejero Delegado
- Pella Valette Alejandro
- Pella Valette David
Consejero
- Pella Valette Alejandro
- Pella Valette David
- Pella Valette Francisco De Borja
- Pella Valette Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33251 , F 73, S 8, H 227457, I/A 3 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
Empresa: PELLA SERVICIOS NAUTICOS SL
Consejero Delegado
- Pella Valette Alejandro
- Pella Valette David
Consejero
- Pella Valette Alejandro
- Pella Valette David
- Pella Valette Francisco De Borja
- Pella Valette Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33251 , F 72, S 8, H 227457, I/A 2 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Empresa: PELLA SERVICIOS NAUTICOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pella Valette Alejandro
- Pella Valette David
- Pella Valette Francisco De Borja
- Pella Valette Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pella Valette Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33251 , F 72, S 8, H 227457, I/A 2 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Información de PELLA VALETTE ALEJANDRO
Mostramos los datos de PELLA VALETTE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLA VALETTE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos