PELAEZ ARRANZ MARCOS
Informe ejecutivo de PELAEZ ARRANZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELAEZ ARRANZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATEA MADRID SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
RET &PRODUCTS ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 18/05/2021 | |
TRITON CAPITAL SA | Apoderado | 23/02/2017 | |
PLATEA MADRID SL | Apoderado | 11/11/2016 | |
TRITON CAPITAL SA | Apoderado | 03/06/2013 | |
PLATEA MADRID SL | Apoderado | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE PELAEZ ARRANZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELAEZ ARRANZ MARCOS
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 122, S 8, H M 527749, I/A 24 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 122, S 8, H M 527749, I/A 24 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 19, S 8, H M 581790, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: CERRAJERIA PIOZ SL
Administrador Unico
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 120, S 8, H M 448307, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: TRITON CAPITAL SA
Apoderado
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30298 , F 6, S 8, H M 392667, I/A 28 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 17, S 8, H M 581790, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 17, S 8, H M 581790, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 199, S 8, H M 527749, I/A 20 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 15, S 8, H M 581790, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 197, S 8, H M 527749, I/A 18 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
VER MAS ACTOS
Información de PELAEZ ARRANZ MARCOS
Mostramos los datos de PELAEZ ARRANZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELAEZ ARRANZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos