MORALES UBEDA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MORALES UBEDA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES UBEDA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATEA MADRID SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
TRITON CAPITAL SA | Apoderado | 23/02/2017 | |
PLATEA MADRID SL | Apoderado | 11/11/2016 | |
TRITON CAPITAL SA | Apoderado | 03/06/2013 | |
MANCHAFONE SL | Socio Unico | 15/03/2011 |
VINCULACIONES DE MORALES UBEDA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES UBEDA ROSA MARIA
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 122, S 8, H M 527749, I/A 24 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40458 , F 122, S 8, H M 527749, I/A 24 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 19, S 8, H M 581790, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: MANCHAFONE SL
Administrador Unico
- Morales Ubeda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 211, S 8, H M 642198, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: TRITON CAPITAL SA
Apoderado
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30298 , F 6, S 8, H M 392667, I/A 28 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 17, S 8, H M 581790, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 17, S 8, H M 581790, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PLATEA MADRID SL
Apoderado
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29318 , F 199, S 8, H M 527749, I/A 20 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hirsch Maria-graciela
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Pelaez Arranz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 15, S 8, H M 581790, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: PLATEA BARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Dubois Alberto
- Hurtado Aranguren Gonzalo
- Morales Ubeda Rosa Maria
- Sanchez Garcia Alvaro Urbano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32321 , F 15, S 8, H M 581790, I/A 4 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
VER MAS ACTOS
Información de MORALES UBEDA ROSA MARIA
Mostramos los datos de MORALES UBEDA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES UBEDA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos