PEIRO MALONDA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PEIRO MALONDA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEIRO MALONDA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS PROMOCIONES PEIRO MALONDA SL | Administrador Unico | 02/01/2015 | 16/04/2024 |
NUEVAS PROMOCIONES PEIRO MALONDA SL | Liquidador Unico | 16/04/2024 | 16/04/2024 |
NUEVAS PROMOCIONES MERINO Y PEIRO ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE PEIRO MALONDA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO MALONDA JOSE LUIS
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES PEIRO MALONDA SL
Liquidador Unico
- Peiro Malonda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9892, L 7174, F 1, S 8, H V 162871, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-46
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES PEIRO MALONDA SL
Administrador Unico
- Peiro Malonda Jose Luis
Liquidador Unico
- Peiro Malonda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9892, L 7174, F 1, S 8, H V 162871, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-46
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES PEIRO MALONDA SL
Administrador Unico
- Peiro Malonda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9892, L 7174, F 1, S 8, H V 162871, I/A 1 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-46
Administrador Solidario
- Merino Martinez Villasante Santyago
- Peiro Malonda Francisco
- Peiro Malonda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8574, L 5862, F 101, S 8, H V 118151, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-46
Información de PEIRO MALONDA JOSE LUIS
Mostramos los datos de PEIRO MALONDA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO MALONDA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos