MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
Informe ejecutivo de MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREESTUDIO VALENCIA SL | Socio Unico | 09/11/2021 | |
FREESTUDIO VALENCIA SL | Administrador Unico | 09/11/2021 |
VINCULACIONES DE MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES M P ASOCIADOS SL
Liquidador Unico
- Merino Martinez Villasante Santyago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7823, L 5119, F 22, S 8, H V 97283, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES M P ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Merino Martinez Villasante Santyago
Liquidador Unico
- Merino Martinez Villasante Santyago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7823, L 5119, F 22, S 8, H V 97283, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Empresa: FREESTUDIO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Merino Martinez Villasante Santyago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 153, S 8, H V 201183, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Empresa: FREESTUDIO VALENCIA SL
Socio Único
- Merino Martinez Villasante Santyago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 153, S 8, H V 201183, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Administrador Solidario
- Merino Martinez Villasante Santyago
- Peiro Malonda Francisco
- Peiro Malonda Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8574, L 5862, F 101, S 8, H V 118151, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-46
Información de MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO
Mostramos los datos de MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO MARTINEZ VILLASANTE SANTYAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos