PEINADO IBARRA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PEINADO IBARRA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEINADO IBARRA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UROCIRUGIA MADRID SLP | Soc.Prof. | 23/04/2024 | |
SALUD BIENESTAR Y FUTURO SL | Apoderado | 16/04/2024 | |
GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP | Administrador Unico | 22/11/2023 | |
UROCIRUGIA MADRID SLP | Apoderado | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE PEINADO IBARRA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEINADO IBARRA FRANCISCO
Empresa: UROCIRUGIA MADRID SLP
Soc.Prof.
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29626 , F 149, S 8, H M 533204, I/A 4 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: SALUD BIENESTAR Y FUTURO SL
Apoderado
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 73, S 8, H M 819592, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Administrador Unico
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 117, S 8, H M 576406, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 117, S 8, H M 576406, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: UROLOGIA AVANZADA MADRID SLP
Consejero Delegado
Consejero
- De La Riva De La Viña Francisco Javier
- Peinado Ibarra Francisco
- Quijano Barroso Pablo
Presidente
Secretario
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21633 , F 100, S 8, H M 385053, I/A 7 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 114, S 8, H M 576406, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: UROCIRUGIA MADRID SLP
Apoderado
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29626 , F 147, S 8, H M 533204, I/A 2 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Información de PEINADO IBARRA FRANCISCO
Mostramos los datos de PEINADO IBARRA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEINADO IBARRA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos