FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UROCIRUGIA MADRID SLP | Soc.Prof. | 23/04/2024 | 21/05/2024 |
GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP | Soc.Prof. | 02/01/2024 | |
GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP | Administrador Solidario | 13/03/2014 | 22/11/2023 |
UROLOGIA AVANZADA MADRID SLP | Consejero | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
Empresa: UROCIRUGIA MADRID SLP
Soc.Prof.
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 533204, I/A 5 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: UROCIRUGIA MADRID SLP
Soc.Prof.
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29626 , F 149, S 8, H M 533204, I/A 4 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Soc.Prof.
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 117, S 8, H M 576406, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 117, S 8, H M 576406, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: GRUPO UROQUIRURGICO MADRID SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
- Peinado Ibarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 114, S 8, H M 576406, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: UROLOGIA AVANZADA MADRID SLP
Consejero
- De La Riva Dieguez Begoña
- Fernandez Borrell Atanasio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21633 , F 98, S 8, H M 385053, I/A 4 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Información de FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BORRELL ATANASIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos