PEDROS LORENTE ESTELA
Informe ejecutivo de PEDROS LORENTE ESTELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDROS LORENTE ESTELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FI DE LA FAM GOURMET SL | Administrador Solidario | 02/06/2014 | 21/12/2021 |
LA FI DE LA FAM RESTAURANT SL | Administrador Solidario | 26/09/2013 | 25/11/2021 |
VINCULACIONES DE PEDROS LORENTE ESTELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDROS LORENTE ESTELA
Empresa: LA FI DE LA FAM GOURMET SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803, L 7085, F 189, S 8, H V 159868, I/A 2 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-46
Empresa: LA FI DE LA FAM RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780, L 6066, F 173, S 8, H V 125315, I/A 6 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: LA FI DE LA FAM GOURMET SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803, L 7085, F 188, S 8, H V 159868, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
Empresa: ARROSSERIA L'ALBER SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780, L 6066, F 173, S 8, H V 125315, I/A 4 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-46
Información de PEDROS LORENTE ESTELA
Mostramos los datos de PEDROS LORENTE ESTELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDROS LORENTE ESTELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos