CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FI DE LA FAM GOURMET SL | Administrador Unico | 21/12/2021 | |
LA FI DE LA FAM RESTAURANT SL | Administrador Unico | 25/11/2021 |
VINCULACIONES DE CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
Empresa: LA FI DE LA FAM GOURMET SL
Administrador Unico
- Chafer Cuevas Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803, L 7085, F 189, S 8, H V 159868, I/A 2 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-46
Empresa: LA FI DE LA FAM GOURMET SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803, L 7085, F 189, S 8, H V 159868, I/A 2 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-46
Empresa: LA FI DE LA FAM RESTAURANT SL
Administrador Unico
- Chafer Cuevas Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780, L 6066, F 173, S 8, H V 125315, I/A 6 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: LA FI DE LA FAM RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780, L 6066, F 173, S 8, H V 125315, I/A 6 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: LA FI DE LA FAM GOURMET SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803, L 7085, F 188, S 8, H V 159868, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
Empresa: ARROSSERIA L'ALBER SL
Administrador Solidario
- Chafer Cuevas Jose Enrique
- Pedros Lorente Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780, L 6066, F 173, S 8, H V 125315, I/A 4 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-46
Información de CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAFER CUEVAS JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos