PEDRAGOSA SOLER JOAN
Informe ejecutivo de PEDRAGOSA SOLER JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRAGOSA SOLER JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 17/12/2020 | |
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 08/01/2015 | |
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE PEDRAGOSA SOLER JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAGOSA SOLER JOAN
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 64, S 8, H B 34540, I/A 12 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 63, S 8, H B 34540, I/A 11 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 62, S 8, H B 34540, I/A 10 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Información de PEDRAGOSA SOLER JOAN
Mostramos los datos de PEDRAGOSA SOLER JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAGOSA SOLER JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos