MIRO CRUSATS ROMUALDO
Informe ejecutivo de MIRO CRUSATS ROMUALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRO CRUSATS ROMUALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 17/12/2020 | |
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 08/01/2015 | |
INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA | Administrador Solidario | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE MIRO CRUSATS ROMUALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO CRUSATS ROMUALDO
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 64, S 8, H B 34540, I/A 12 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 63, S 8, H B 34540, I/A 11 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Administrador Solidario
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 62, S 8, H B 34540, I/A 10 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: INDUSTRIAS MIRO Y PEDRAGOSA SA
Consejero Delegado
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Soler Juan
Consejero
- Miro Aumatell Romualdo
- Miro Crusats Romualdo
- Pedragosa Miro Juan
- Pedragosa Soler Juan
Presidente
- Miro Crusats Romualdo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22224 , F 62, S 8, H B 34540, I/A 10 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Información de MIRO CRUSATS ROMUALDO
Mostramos los datos de MIRO CRUSATS ROMUALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO CRUSATS ROMUALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos