PAULA SERRANO LANDABEREA
Informe ejecutivo de PAULA SERRANO LANDABEREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAULA SERRANO LANDABEREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROADEN DEVELOPMENT SL | Apoderado | 08/01/2014 | |
VERSAS CONSULTORES SL | Apoderado | 29/10/2012 | 08/01/2014 |
AQUILINE FOR PROJECTS AND CONTRACTS SL | Apoderado | 07/10/2013 |
VINCULACIONES DE PAULA SERRANO LANDABEREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAULA SERRANO LANDABEREA
Empresa: BROADEN DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Paula Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 111, S 8, H MU 56788, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Empresa: VERSAS CONSULTORES SL
Apoderado
- Paula Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 49, S 8, H MU 50695, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Apoderado
- Aquilino Garcia Martos
- Paula Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 132, S 8, H MU 23466, I/A 19 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-30
Empresa: VERSAS CONSULTORES SL
Apoderado
- Paula Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 48, S 8, H MU 50695, I/A 8 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-30
Información de PAULA SERRANO LANDABEREA
Mostramos los datos de PAULA SERRANO LANDABEREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAULA SERRANO LANDABEREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos