AQUILINO GARCIA MARTOS
Informe ejecutivo de AQUILINO GARCIA MARTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AQUILINO GARCIA MARTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTH POINT EUROPE SL | Apoderado | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE AQUILINO GARCIA MARTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AQUILINO GARCIA MARTOS
Administrador Unico
- Aquilino Garcia Martos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 172, S 8, H MU 26355, I/A 4 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-30
Empresa: HEALTH POINT EUROPE SL
Apoderado
- Aquilino Garcia Martos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 22, S 8, H MU 80724, I/A 7 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-30
Empresa: HEALTH POINT EUROPE SL
Administrador Unico
- Aquilino Garcia Martos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 22, S 8, H MU 80724, I/A 6 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-30
Empresa: HEALTH POINT EUROPE SL
Administrador Unico
- Aquilino Garcia Martos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 22, S 8, H MU 80724, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-30
Empresa: HEALTH POINT EUROPE SL
Administrador Solidario
- Aquilino Garcia Martos
- Salvador Martinez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 22, S 8, H MU 80724, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-30
Empresa: HEALTH POINT EUROPE SL
Administrador Solidario
- Aquilino Garcia Martos
- Salvador Martinez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 21, S 8, H MU 80724, I/A 2 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-30
Apoderado
- Aquilino Garcia Martos
- Paula Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 132, S 8, H MU 23466, I/A 19 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-30
Empresa: AQUILINE INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Solidario
- Aquilino Garcia Martos
- Eduardo Perez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 125, S 8, H MU 57834, I/A 2 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-30
Empresa: AQUILINE DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Aquilino Garcia Martos
- Eduardo Perez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H MU 56788, I/A 3 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-30
Empresa: AQUILINE COMPUTER SL
Administrador Mancomunado
- Aquilino Garcia Martos
- Eduardo Julian Perez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 130, S 8, H MU 23466, I/A 15 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-30
VER MAS ACTOS
Información de AQUILINO GARCIA MARTOS
Mostramos los datos de AQUILINO GARCIA MARTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AQUILINO GARCIA MARTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos