PASTOR TORO SALVADOR
Informe ejecutivo de PASTOR TORO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASTOR TORO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2018 | 14/02/2022 |
JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED | R.L.C.Perma. | 08/01/2016 | 10/01/2019 |
JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2017 | 10/01/2019 |
JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED | Apoderado | 08/01/2016 | 10/01/2017 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2014 | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE PASTOR TORO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR TORO SALVADOR
Empresa: JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pastor Toro Salvador
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42135 , F 42, S 8, H M 84110, I/A 178 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
R.L.C.Perma.
- Pastor Toro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35542 , F 205, S 8, H M 615405, I/A 9 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36642 , F 19, S 8, H M 84110, I/A 151 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Damiano Redondo Silvia
- Pastor Toro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 66, S 8, H M 615405, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Apoderado
- Martin Fernandez Teresa
- Pastor Toro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 66, S 8, H M 615405, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Apoderado
- Martin Fernandez Teresa
- Pastor Toro Salvador
R.L.C.Perma.
- Pastor Toro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 60, S 8, H M 615405, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arenillas De Chaves Alvaro
- Barrientos Garcia Jose Antonio
- Bonara Giacomo
- Brotons Bonete Maria Teresa
- Casas Aguirre Miguel Javier
- Diaz Gonzalez Ricardo
- Dominguez Anta Bernardo
- Gadea De Miguel Raquel
- Garcia Gonzalez Olga Maria
- Gonzalez Lopez Sergio
- Guerra Lopez Jose Antonio
- Guerrero Tudea Jose Javier
- Gutierrez Gutierrez Carlos
- Hermo Suarez Salvador
- Jigato Rubio Fuensanta
- Mari Torres Patricia
- Martinez Benito Marcos
- Mesia Martinez Felipe Alvaro
- Moya Reina Francisco
- Navarro Beta Francisco
- Orssich Loudon Georg
- Pastor Toro Salvador
- Sales Alcaide Maria Jose
- Sebares Urbano Marcos Francisco
- Senent Conesa Marta
- Simon Ruiz De La Hermosa Francisco Javier
- Soledad Barbara Ruiz De Arcaute Cendoya
- Tassara De Leon Eduardo
- Valenciano Mesegar Luz Maria
Apoderado Mancomunado
- Alonso Hernandez Ismael
- Ana Maria Dominguez Luque
- Andres Vaquera Vizuete
- Casas Aguirre Miguel Javier
- Ibañez Eneriz Ruben
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
- Isabel Jimenez Roset
- Jigato Rubio Fuensanta
- Marques Berdejo Francisco Javier
- Sanchez Salazar Francisco Jose
- Sebares Urbano Marcos Francisco
- Sebastian Cerezuela Lafuente
- Soledad Barbara Ruiz De Arcaute Cendoya
- Soler Mercader Juan Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alejandro Moreno Duran
- Alejandro Moreno Duran
- Ana Maria Dominguez Luque
- Andres Vaquera Vizuete
- De La Fuente Mayenco Mariano
- Escudero Guardia Xabier
- Isabel Jimenez Roset
- Juan Carlos Sanchez Lorite
- Pedro Ignacio Rodriguez Prieto
- Rodriguez Becerril Fernando
- Sebastian Cerezuela Lafuente
- Sebastian Cerezuela Lafuente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 110, S 8, H S 1960, I/A 2858 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abreu Matos Jenniffer
- Aguilar Molina Jose German
- Alberto Perona Carbonell
- Aragoneses Yuste Pablo Luis
- Arizona Cordeiro Leite Jose
- Bermudez Fernandez Jose Manuel
- Bermudez Santa Raquel
- Bezanilla Ruiz Carlos Francisco
- Cañada Tang Gabriela Rosalina
- De Alzugaray De La Hera Blanca
- Dominguez Lorenzo Marcos
- Estefanell Panella Alejandro
- Gil Santos Esther
- Gonzalez Vadillo Inge Laura
- Gozalo Casado Alfonso
- Linares Ramos Juan Pedro
- Lopez Ruiz Alejandro
- Losantos Albacete Jose Enrique
- Manuel Castilla Hernandez
- Martinez Trancho Noelia
- Minguito De La Iglesia Enrique
- Mira Mendez Maria Angeles
- Moreno De La Osa Raul
- Ochoa Lanz Maria De Los Angeles
- Pastor Toro Salvador
- Peña Ruiz Maria Begoña
- Perez Lopez Josefa
- Prieto Parada Jose Luis
- Pueyo Poderos Vanesa
- Querol Esteban Ferran
- Rincon Bueno Javier
- Rodriguez Parrillo Jose Javier
- Rodriguez Zamora Laura
- Sainz Perez Lucia Begoña
- Sanchez Gallardo Julio Jesus
- Sanz Bravo Hector
- Sarda Brugulat Natalia
- Solsona Roman Sonia
- Vargas Garcia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 188, S 8, H S 1960, I/A 2646 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-39
Información de PASTOR TORO SALVADOR
Mostramos los datos de PASTOR TORO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR TORO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos