IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
Informe ejecutivo de IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 41
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD MEDICA HOLDING SL | Consejero | 18/12/2023 | |
T2 MARCA DE AGUA DIGITAL SL | Consejero | 26/03/2019 | |
MANKELL OBRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS REFORMAS Y MANTENIMIENTO SL | Administrador Solidario | 05/04/2016 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
Empresa: EV MOTORS SA
Consejero
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
- Mancilla Sanchez Pablo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 567614, I/A 8 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: WORLD MEDICA HOLDING SL
Consejero
- Ferreres Fernandez Fernando
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
- Pedraza Marquez Antonio
- Varela Merino Jaime
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 50, S 8, H M 810119, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: INALSIVI SL
Administrador Solidario
- Diaz Rincon Cotelo Silvia Del Pilar
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19958 , F 23, S 8, H M 351932, I/A 4 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: EV MOTORS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48852 , F 197, S 8, H B 567614, I/A 5 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-08
Empresa: ISLA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Clemente Conde Sheila
- Garcia Garcia Victor
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Presidente
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32029 , F 205, S 8, H M 576346, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: PROYECTOS DE ECONOMIA CIRCULAR SL
Consejero
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37248 , F 197, S 8, H M 664363, I/A 7 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Consejero
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 5, S 8, H C 9690, I/A 33 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-15
Consejero
- Baena Francoy Juan
- Bartrina Gimenez Jose Antonio
- Campoy Suarez Miguel Antonio
- Clemente Conde Sheila
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2395 , F 12, S 8, H C 9690, I/A 32 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Baena Francoy Juan
- Bartrina Gimenez Jose Antonio
- Campoy Suarez Miguel Antonio
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2395 , F 12, S 8, H C 9690, I/A 32 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-15
Empresa: BODEGAS SEÑORIO DE NAVA SA
Consejero
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 168, S 8, H LE 1522, I/A 53 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-24
VER MAS ACTOS
Información de IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO
Mostramos los datos de IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS SOUTO VICENTE-ABELARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos