PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 16/11/2017 | |
HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL | Consejero | 13/12/2012 | |
HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL | Secretario | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
Empresa: BLITWORKS SL
Administrador Solidario
- Pastor Manuel Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43268 , F 210, S 8, H B 422161, I/A 3 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Pastor Manuel Miguel Angel
- Ramos Salvador Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 133, S 8, H CS 34868, I/A 4 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-12
Empresa: HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL
Presidente
Secretario
- Pastor Manuel Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 133, S 8, H CS 34868, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-12
Empresa: HALFBRICK STUDIOS SPAIN SL
Consejero
- Deo Shainiel Nischal
- Pastor Manuel Miguel Angel
- Ramos Salvador Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 130, S 8, H CS 34868, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-12
Empresa: BLIT GAME STUDIOS SL
Administrador Solidario
- Cabello Miguel Antonio
- Cabezas Garcia Jorge
- Pastor Manuel Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43268 , F 209, S 8, H B 422161, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Información de PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR MANUEL MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos