CABEZAS GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de CABEZAS GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABEZAS GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORNINGSTONE INVEST SL | Apoderado Solidario | 24/08/2022 | |
LARIAN STUDIOS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 05/07/2022 | |
BLITWORKS SL | Administrador Solidario | 04/07/2012 |
VINCULACIONES DE CABEZAS GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZAS GARCIA JORGE
Empresa: BLIT SOFTWARE SL
Liquidador
- Cabezas Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39770 , F 28, S 8, H B 354465, I/A 4 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: BLIT SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Cabello Miguel Antonio
- Cabezas Garcia Jorge
Liquidador
- Cabezas Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39770 , F 28, S 8, H B 354465, I/A 4 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: MORNINGSTONE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Cabezas Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48065 , F 140, S 8, H B 571218, I/A 6 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Empresa: LARIAN STUDIOS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Cabezas Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47504 , F 191, S 8, H B 553983, I/A 3 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-08
Empresa: BLIT GAME STUDIOS SL
Administrador Solidario
- Cabello Miguel Antonio
- Cabezas Garcia Jorge
- Pastor Manuel Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43268 , F 209, S 8, H B 422161, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Información de CABEZAS GARCIA JORGE
Mostramos los datos de CABEZAS GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZAS GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos