PASTOR GOMEZ OSCAR
Informe ejecutivo de PASTOR GOMEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASTOR GOMEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE | Apoderado Solidario | 12/07/2021 | |
GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE | Administrador Mancomunado | 08/07/2021 |
VINCULACIONES DE PASTOR GOMEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR GOMEZ OSCAR
Empresa: GLOBAL HABITAT & PROJECTS SL
Liquidador
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 12, S 8, H L 31677, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Empresa: GLOBAL HABITAT & PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Carrera Alias Javier
- Pastor Gomez Oscar
Liquidador
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 12, S 8, H L 31677, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Empresa: GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE
Apoderado Solidario
- Faraldo Mayor Oscar
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 11, S 8, H C 60971, I/A 2 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-15
Empresa: GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE
Administrador Mancomunado
- Faraldo Mayo Oscar
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 10, S 8, H C 60971, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-15
Empresa: GLOBAL HABITAT & PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Carrera Alias Javier
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 9, S 8, H L 31677, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-25
Información de PASTOR GOMEZ OSCAR
Mostramos los datos de PASTOR GOMEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR GOMEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos