FARALDO MAYO OSCAR
Informe ejecutivo de FARALDO MAYO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARALDO MAYO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMG PROPERTY DIARCO BUILDING SL | Administrador Unico | 30/03/2023 | |
IMG PROPERTY DIARCO BUILDING SL | Socio Unico | 30/03/2023 | |
GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE | Administrador Mancomunado | 08/07/2021 | |
FARMA OFI PAPER SL | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | |
FARMA OFI PAPER SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2017 | |
P1 DIMENSION FERROLTERRA SL | Consejero Delegado Solidario | 08/08/2014 | |
JARABE COMUNICACION SL | Socio Unico | 26/07/2012 | |
JARABE COMUNICACION SL | Administrador Unico | 26/07/2012 |
VINCULACIONES DE FARALDO MAYO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARALDO MAYO OSCAR
Empresa: IMG PROPERTY DIARCO BUILDING SL
Administrador Unico
- Faraldo Mayo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 59, S 8, H C 63128, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-15
Empresa: IMG PROPERTY DIARCO BUILDING SL
Socio Único
- Faraldo Mayo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 59, S 8, H C 63128, I/A 1 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-15
Empresa: GIRADOS TALENT MANAGEMENT AIE
Administrador Mancomunado
- Faraldo Mayo Oscar
- Pastor Gomez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 10, S 8, H C 60971, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-15
Empresa: FARMA OFI PAPER SL
Apoderado Solidario
- Faraldo Mayo Oscar
- Mayo Caneda Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 183, S 8, H SC 49101, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-15
Empresa: FARMA OFI PAPER SL
Administrador Mancomunado
- Faraldo Mayo Oscar
- Mayo Caneda Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 182, S 8, H SC 49101, I/A 1 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-15
Empresa: P1 DIMENSION FERROLTERRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Faraldo Mayo Oscar
- Taboada Sanchez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 90, S 8, H C 43784, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-15
Empresa: P1 DIMENSION FERROLTERRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Faraldo Mayo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 90, S 8, H C 43784, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-15
Empresa: JARABE COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Faraldo Mayo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 88, S 8, H C 49001, I/A 1 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
Empresa: JARABE COMUNICACION SL
Socio Único
- Faraldo Mayo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 88, S 8, H C 49001, I/A 1 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
Información de FARALDO MAYO OSCAR
Mostramos los datos de FARALDO MAYO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARALDO MAYO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos