PASCUAL HOYUELOS RUBEN
Informe ejecutivo de PASCUAL HOYUELOS RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL HOYUELOS RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURVADOS URDULIZ SL | Socio Unico | 07/01/2022 | |
CURVADOS URDULIZ SL | Administrador Unico | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE PASCUAL HOYUELOS RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL HOYUELOS RUBEN
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Unico
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Socio Único
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 59, S 8, H BI 76290, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 57, S 8, H BI 76290, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-48
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 3 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-48
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Unico
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 3 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-48
Información de PASCUAL HOYUELOS RUBEN
Mostramos los datos de PASCUAL HOYUELOS RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL HOYUELOS RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos