PASCUAL HOYUELOS DAVID
Informe ejecutivo de PASCUAL HOYUELOS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL HOYUELOS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATATAS SAGASTI SL | Socio Unico | 07/01/2022 | |
PATATAS SAGASTI SL | Administrador Unico | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE PASCUAL HOYUELOS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL HOYUELOS DAVID
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 4 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Administrador Unico
- Pascual Hoyuelos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 59, S 8, H BI 76290, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 59, S 8, H BI 76290, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Socio Único
- Pascual Hoyuelos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 59, S 8, H BI 76290, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Empresa: PATATAS SAGASTI SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982 , F 57, S 8, H BI 76290, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-48
Empresa: CURVADOS URDULIZ SL
Administrador Solidario
- Pascual Hoyuelos David
- Pascual Hoyuelos Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 164, S 8, H BI 33696, I/A 3 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-48
Información de PASCUAL HOYUELOS DAVID
Mostramos los datos de PASCUAL HOYUELOS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL HOYUELOS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos