PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVMA BAKERY SL | Administrador Unico | 25/10/2021 | |
RETAIL DIGITAL INTELLIGENCE SL | Administrador Unico | 20/11/2020 | |
AZIBI RETAIL SL | Administrador Unico | 03/05/2012 |
VINCULACIONES DE PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
Empresa: LEVMA BAKERY SL
Administrador Unico
- Pascual Del Rio Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42575 , F 101, S 8, H M 753205, I/A 1 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: RETAIL DIGITAL INTELLIGENCE SL
Administrador Unico
- Pascual Del Rio Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41153 , F 90, S 8, H M 729639, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-28
Empresa: COLLECTION I MOON SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Pascual Del Rio Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 75, S 8, H NA 32174, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-31
Empresa: COLLECTION I MOON SL
Administrador Solidario
- Del Pozo Menor Francisco Antonio
- Pascual Del Rio Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 72, S 8, H NA 32174, I/A 1 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-31
Empresa: AZIBI RETAIL SL
Administrador Unico
- Pascual Del Rio Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29894 , F 41, S 8, H M 537988, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Información de PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL DEL RIO MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos