PASCUAL CARDONA VICENTE
Informe ejecutivo de PASCUAL CARDONA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PASCUAL CARDONA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA ALDEBARAN SLP | Soc.Prof. | 15/06/2023 | |
ADN AUDIFIEL SL | Vicepresidente | 22/02/2023 | |
ADN AUDIFIEL SL | Consejero | 22/02/2023 | |
GESTORIA ALDEBARAN SL | Administrador Solidario | 13/05/2022 | |
G.A.E. POMARES SL | Administrador Solidario | 29/03/2021 | |
RESTAURACION LOSAGA SL | Auditor | 15/03/2016 | |
ADN AUDIFIEL SL | Apoderado | 29/04/2015 | |
ARQUIMO SL | Auditor | 13/04/2015 | |
I.P.P. SA | Administrador Concursal | 10/09/2014 | |
MONTEPIO DE CONDUCTORES DE ALICANTE Y PROVINCIA MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL | Auditor | 16/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PASCUAL CARDONA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL CARDONA VICENTE
Empresa: GESTORIA ALDEBARAN SLP
Soc.Prof.
- Gosalbez Berenguer Carlos
- Pascual Cardona Vicente
- Rico Albert Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 41, S 8, H A 179789, I/A 2 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-03
Empresa: ADN AUDIFIEL SL
Consejero
- Carrillo Lucas Leandro
- Hernandez Lopez Carlos
- Martinez Garcia Amparo
- Pascual Cardona Vicente
- Soriano Rubio David
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pascual Cardona Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 26, S 8, H A 1573, I/A 19 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-03
Empresa: GESTORIA ALDEBARAN SL
Administrador Solidario
- Brotons Figuerola Jose
- Gosalbez Berenguer Carlos
- Pascual Cardona Vicente
- Rico Albert Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 40, S 8, H A 179789, I/A 1 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-03
Empresa: G.A.E. POMARES SL
Administrador Solidario
- Gosalbez Berenguer Carlos
- Pascual Cardona Vicente
- Rico Albert Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 13, S 8, H A 173817, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-03
Empresa: TALLERES FERRIZ E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES FERRIZ E HIJOS SL
Nif:B53858056
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Pascual Cardona Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS
Fecha de Resolución:29/05/2018
Número Procedimiento Concursal:280/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2769
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-83075
Inscripción:
3
Fecha Inscripción25/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 112, S 8, H A 83075, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-03
Empresa: TALLERES FERRIZ E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES FERRIZ E HIJOS SL
Nif:B53858056
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Pascual Cardona Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA LOMAS
Fecha de Resolución:29/05/2018
Número Procedimiento Concursal:280/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2769
Libro:
0
Folio:
112
Hoja:
8-83075
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 112, S 8, H A 83075, I/A A (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Empresa: ARISTIDES SA
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:06/03/2013
Número Procedimiento Concursal:168/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3292
Libro:
0
Folio:
69
Hoja:
8-8614
Inscripción:
12
Fecha Inscripción13/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 69, S 8, H A 8614, I/A 12 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-03
Empresa: RESTAURACION LOSAGA SL
Auditor
- Pascual Cardona Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412 , F 23, S 8, H A 63192, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
Empresa: AUDIFIEL SL
Apoderado
- Pascual Cardona Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 22, S 8, H A 1573, I/A 16 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-03
Empresa: ARQUIMO SL
Auditor
- Pascual Cardona Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 34, S 8, H A 20567, I/A 10 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-03
VER MAS ACTOS
Información de PASCUAL CARDONA VICENTE
Mostramos los datos de PASCUAL CARDONA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL CARDONA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos