PARRONDO GONZALEZ MANUEL
Informe ejecutivo de PARRONDO GONZALEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARRONDO GONZALEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA NAVARRA DE AUTOBUSES SA | Apoderado | 16/10/2014 |
VINCULACIONES DE PARRONDO GONZALEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRONDO GONZALEZ MANUEL
Empresa: LA TAFALLESA SA
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cao Intriago Francisco
- Del Burgo Tajadura Jaime Ignacio
- Esquiroz Sanchez Juan Jose
- Fernandez Rodriguez Leoncio
- Fernandez Sanchez Ana-maria
- Garcia Hidalgo Marcos
- Herrera Cano Concepcion
- Menendez Fresneda Marcos
- Parrondo Gonzalez Manuel
- Perez Caballero Fernandez Pedro
- Suarez Alvarez Jose Ramon
- Yeboles Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 16, S 8, H NA 8145, I/A 65 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: EZKERRALDEA -MEATZALDEA BUS SA
Apoderado
- Parrondo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490 , F 202, S 8, H BI 65013, I/A 20 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-48
Empresa: BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI BUS SA
Apoderado
- Parrondo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5493 , F 38, S 8, H BI 65018, I/A 20 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-48
Empresa: EZKERRALDEA -MEATZALDEA BUS SA
Apoderado
- Almirante Uranga Alberto
- Parrondo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490 , F 66, S 8, H BI 65013, I/A 5 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-48
Empresa: BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI BUS SA
Apoderado
- Almirante Uranga Alberto
- Parrondo Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5493 , F 31, S 8, H BI 65018, I/A 6 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-48
Empresa: LA TAFALLESA SA
Apoderado
- Menendez Fresneda Marcos
- Parrondo Gonzalez Manuel
- Suarez Alvarez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 13, S 8, H NA 8145, I/A 58 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-31
Empresa: COMPAÑIA NAVARRA DE AUTOBUSES SA
Apoderado
- Menendez Fresneda Marcos
- Parrondo Gonzalez Manuel
- Suarez Alvarez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 186, S 8, H NA 7192, I/A 72 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
Información de PARRONDO GONZALEZ MANUEL
Mostramos los datos de PARRONDO GONZALEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRONDO GONZALEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos