HERRERA CANO CONCEPCION
Informe ejecutivo de HERRERA CANO CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERA CANO CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETURN VIAJES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2019 | |
BALEARES CONSIGNATARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | |
BALEARES CONSIGNATARIOS TOURS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2018 | |
TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/09/2017 | |
VORAMAR EL GAUCHO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2016 | |
ESTACION DE AUTOBUSES DE AGUILAR DE CAMPOO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2013 | |
COMPAÑIA NAVARRA DE AUTOBUSES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2012 | |
ALIANZA BUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2010 | |
INTERURBANA DE AUTOCARES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2010 | |
VIAJES ALSA SA | Apoderado | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE HERRERA CANO CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA CANO CONCEPCION
Empresa: LA TAFALLESA SA
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cao Intriago Francisco
- Del Burgo Tajadura Jaime Ignacio
- Esquiroz Sanchez Juan Jose
- Fernandez Rodriguez Leoncio
- Fernandez Sanchez Ana-maria
- Garcia Hidalgo Marcos
- Herrera Cano Concepcion
- Menendez Fresneda Marcos
- Parrondo Gonzalez Manuel
- Perez Caballero Fernandez Pedro
- Suarez Alvarez Jose Ramon
- Yeboles Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 16, S 8, H NA 8145, I/A 65 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: RETURN VIAJES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38330 , F 185, S 8, H M 682011, I/A 3 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: BALEARES CONSIGNATARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 3, S 8, H PM 3415, I/A 5 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Empresa: BALEARES CONSIGNATARIOS TOURS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 223, S 8, H PM 30289, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-07
Empresa: TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 185, S 8, H M 52051, I/A 28 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: VORAMAR EL GAUCHO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32, L 32, F 37, S 8, H IB 1479, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 216, S 8, H P 5609, I/A 7 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-34
Empresa: LA TAFALLESA SA
Apoderado
- Cao Intriago Francisco
- Garcia Hidalgo Marcos
- Herrera Cano Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 12, S 8, H NA 8145, I/A 56 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-31
Empresa: COMPAÑIA NAVARRA DE AUTOBUSES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 183, S 8, H NA 7192, I/A 66 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-31
Empresa: ALIANZA BUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Hidalgo Marcos
- Herrera Cano Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17467 , F 223, S 8, H M 299792, I/A 16 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
VER MAS ACTOS
Información de HERRERA CANO CONCEPCION
Mostramos los datos de HERRERA CANO CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA CANO CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos