PARRILLA SANZ IGNACIO
Informe ejecutivo de PARRILLA SANZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PARRILLA SANZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRILLA SANZ IGNACIO
Empresa: AISTEL SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
- Parrilla Sanz Ignacio
- Roy Nadal Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-50
Empresa: AISTEL SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
- Parrilla Sanz Ignacio
- Roy Nadal Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-50
Información de PARRILLA SANZ IGNACIO
Mostramos los datos de PARRILLA SANZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRILLA SANZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos