CORTES CLEMENTE SALVADOR
Informe ejecutivo de CORTES CLEMENTE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES CLEMENTE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISTEL SAL | Administrador Solidario | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE CORTES CLEMENTE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CLEMENTE SALVADOR
Empresa: AISTEL SAL
Administrador Solidario
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 6084, I/A 6 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-50
Empresa: AISTEL SAL
Administrador Solidario
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-50
Empresa: AISTEL SAL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
Consejero
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
- Parrilla Sanz Ignacio
- Roy Nadal Antonio
Presidente
Secretario
- Cortes Clemente Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-50
Empresa: AISTEL SAL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
Consejero
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
- Parrilla Sanz Ignacio
- Roy Nadal Antonio
Presidente
Secretario
- Cortes Clemente Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-50
Empresa: AISTEL SAL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
Consejero
- Cortes Clemente Jesus
- Cortes Clemente Salvador
- Santos Bergua Francisco Javier Pascual
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 37, S 8, H Z 6084, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-50
Información de CORTES CLEMENTE SALVADOR
Mostramos los datos de CORTES CLEMENTE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CLEMENTE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos