PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
Informe ejecutivo de PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAFARGA SL | Apoderado | 02/12/2019 | |
LUVIDOMA SA | Apoderado | 02/12/2019 | |
UTTOGANNI SL | Representante | 16/06/2017 | |
ZABOFI SA | Representante | 27/03/2017 | |
PARRIVAL INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
Empresa: ZABOFI SA
Administrador Unico
Representante
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 56, S 8, H M 112369, I/A 15 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: LUVIDOMA SA
Apoderado
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35435 , F 81, S 8, H M 111335, I/A 12 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: LAFARGA SL
Apoderado
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33515 , F 36, S 8, H M 603298, I/A 4 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: UTTOGANNI SL
Administrador Unico
Representante
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13400 , F 176, S 8, H M 38553, I/A 15 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: UTTOGANNI SL
Consejero Delegado Solidario
- Parriego Valero Antonio Alberto
- Parriego Valero Jorge
Consejero
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
- Parriego Valero Jorge
Presidente
- Parriego Valero Antonio Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13400 , F 176, S 8, H M 38553, I/A 15 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: LAFARGA SL
Consejero Delegado Solidario
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Antonio Alberto
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
- Parriego Valero Antonio Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33515 , F 32, S 8, H M 603298, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: ZABOFI SA
Administrador Unico
Representante
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 51, S 8, H M 112369, I/A 12 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: ZABOFI SA
Consejero Delegado Solidario
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Antonio Alberto
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 51, S 8, H M 112369, I/A 12 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: LUVIDOMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Antonio Alberto
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6837 , F 28, S 8, H M 111335, I/A 11 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: PARRIVAL INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35482 , F 1, S 8, H M 637780, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
VER MAS ACTOS
Información de PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO
Mostramos los datos de PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRIEGO VALERO ANTONIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos