PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
Informe ejecutivo de PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTTOGANNI SL | Consejero | 31/08/2010 | 16/06/2017 |
LAFARGA SL | Consejero | 29/09/2014 | 24/04/2017 |
ZABOFI SA | Consejero | 31/08/2010 | 27/03/2017 |
LUVIDOMA SA | Consejero | 13/05/2010 | 24/03/2017 |
VINCULACIONES DE PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
Empresa: UTTOGANNI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
- Parriego Valero Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13400 , F 176, S 8, H M 38553, I/A 15 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: LAFARGA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33515 , F 32, S 8, H M 603298, I/A 3 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: ZABOFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 51, S 8, H M 112369, I/A 12 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: LUVIDOMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6837 , F 28, S 8, H M 111335, I/A 11 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: ZABOFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6903 , F 35, S 8, H M 112369, I/A 11 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Empresa: LUVIDOMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6837 , F 27, S 8, H M 111335, I/A 10 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: UTTOGANNI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
- Parriego Valero Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13400 , F 176, S 8, H M 38553, I/A 14 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Empresa: LAFARGA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 32, S 8, H Z 15015, I/A 10 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-50
Empresa: UTTOGANNI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
- Parriego Valero Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13400 , F 175, S 8, H M 38553, I/A 13 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: ZABOFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Parriego Valero Alfredo Jorge
- Parriego Valero Ana Beatriz
- Parriego Valero Antonio Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6903 , F 34, S 8, H M 112369, I/A 10 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
VER MAS ACTOS
Información de PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ
Mostramos los datos de PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARRIEGO VALERO ANA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos