PARDAVILA TOLEDO MARIA
Informe ejecutivo de PARDAVILA TOLEDO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARDAVILA TOLEDO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMSA INTRALOGISTICA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 27/08/2024 | |
ADDIUVA ENTERPRISES ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 18/06/2024 | |
ADDIUVA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 06/06/2024 | |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS GLOBAL SERVICES SL | Apoderado Solidario | 05/04/2024 | |
BOXER CAPITAL 2000 SL | Apoderado Solidario | 21/03/2024 | |
ATLAS CAPITAL 2000 SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
NABACO VALENCIA SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
DLR CAPITAL GROUP SL | Apoderado Solidario | 29/09/2023 | |
ATELIER CAPITAL 2000 SL | Apoderado Solidario | 08/09/2023 |
VINCULACIONES DE PARDAVILA TOLEDO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDAVILA TOLEDO MARIA
Empresa: DIMSA INTRALOGISTICA IBERICA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831102, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: ADDIUVA ENTERPRISES ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- De Dios Morales Francisco Javier
- Gomez-landero Blanco Miguel
- Moñino Barranco Jorge
- Pardavila Toledo Maria
- Quiros Sastre Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773248, I/A 4 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: ADDIUVA ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- De Dios Morales Francisco Javier
- Gomez-landero Blanco Miguel
- Moñino Barranco Jorge
- Pardavila Toledo Maria
- Quiros Sastre Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 775871, I/A 6 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 125, S 8, H M 625723, I/A 5 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: BOXER CAPITAL 2000 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45528 , F 23, S 8, H M 800728, I/A 2 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: ATLAS CAPITAL 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45528 , F 45, S 8, H M 800731, I/A 2 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: NABACO VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45812 , F 157, S 8, H M 805153, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: DLR CAPITAL GROUP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45587 , F 201, S 8, H M 801754, I/A 2 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: ATELIER CAPITAL 2000 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44384 , F 152, S 8, H M 782220, I/A 4 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Información de PARDAVILA TOLEDO MARIA
Mostramos los datos de PARDAVILA TOLEDO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDAVILA TOLEDO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos