LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
Informe ejecutivo de LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOXER CAPITAL 2000 SL | Apoderado Solidario | 21/03/2024 | |
ATLAS CAPITAL 2000 SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
NABACO VALENCIA SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
DLR CAPITAL GROUP SL | Apoderado Solidario | 29/09/2023 | |
ATELIER CAPITAL 2000 SL | Apoderado Solidario | 08/09/2023 | |
SPAIN TBE SPIRIT HOLDINGS SL | Apoderado | 13/04/2023 | |
THORNHILL INVEST SL | Apoderado Solidario | 13/10/2022 | |
VERMILLION INVEST SL | Apoderado | 11/10/2022 | |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS GLOBAL SERVICES SL | Apoderado | 03/02/2021 | |
DECIR360 SL | Administrador Unico | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
Empresa: BOXER CAPITAL 2000 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45528 , F 23, S 8, H M 800728, I/A 2 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: ATLAS CAPITAL 2000 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45528 , F 45, S 8, H M 800731, I/A 2 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: NABACO VALENCIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45812 , F 157, S 8, H M 805153, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: NEWTOWN CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De La Cruz Murie Jose Luis
- Garcia Cano Beatriz
- Liñan Bernardo Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45769 , F 1, S 8, H M 790257, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: DLR CAPITAL GROUP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45587 , F 201, S 8, H M 801754, I/A 2 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: ATELIER CAPITAL 2000 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44384 , F 152, S 8, H M 782220, I/A 4 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Empresa: NEWTOWN CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- De La Cruz Murie Jose Luis
- Garcia Cano Beatriz
- Liñan Bernardo Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44887 , F 12, S 8, H M 790257, I/A 3 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: BURLINGTON CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44887 , F 42, S 8, H M 790261, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: THORNHILL INVEST SL
Apoderado Solidario
- Alonso Pernas Macarena
- De La Cruz Murie Jose Luis
- Liñan Bernardo Maria Julia
- Porras Pedraza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 180, S 8, H M 704699, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: VERMILLION INVEST SL
Apoderado
- Alonso Pernas Macarena
- De La Cruz Murie Jose Luis
- Liñan Bernardo Maria Julia
- Porras Pedraza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 188, S 8, H M 704700, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
VER MAS ACTOS
Información de LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA
Mostramos los datos de LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIÑAN BERNARDO MARIA JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos