PARADELA PORTILLO RAQUEL
Informe ejecutivo de PARADELA PORTILLO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARADELA PORTILLO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRIMERCA SA | Apoderado | 21/06/2023 | |
CENTRIMERCA SA | Apoderado | 26/02/2015 | |
WOLF ENTERPRICES SL | Socio Unico | 03/02/2015 | |
WOLF ENTERPRICES SL | Administrador Unico | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE PARADELA PORTILLO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADELA PORTILLO RAQUEL
Empresa: CARLOS GOMEZ SL
Apoderado Mancomunado
- Carmona Repolle Antonio
- Paradela Portillo Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: CARLOS GOMEZ SL
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Carrasco Sanchez Jose Ignacio
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 63, S 8, H M 31093, I/A 17 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Apoderado
- Paradela Portillo Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 134, S 8, H M 85462, I/A 28 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Catala Majos Jose Ramon
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 133, S 8, H M 85462, I/A 27 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Carrasco Sanchez Jose Ignacio
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 131, S 8, H M 85462, I/A 25 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Carrasco Sanchez Jose Ignacio
- Ibañez Pellicer Fernando
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 127, S 8, H M 85462, I/A 22 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: CARLOS GOMEZ SL
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Carrasco Sanchez Jose Ignacio
- Ibañez Pellicer Fernando
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33015 , F 61, S 8, H M 31093, I/A 15 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Consejero Delegado
- Paradela Portillo Raquel
Consejero
- Carrasco Sanchez Jose Ignacio
- Ibañez Pellicer Fernando
- Paradela Portillo Raquel
- Sanz Sanchez Fernando
Presidente
- Paradela Portillo Raquel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 125, S 8, H M 85462, I/A 21 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: CENTRIMERCA SA
Apoderado
- Carmona Repolle Antonio
- Paradela Portillo Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33007 , F 122, S 8, H M 85462, I/A 20 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: CARLOS GOMEZ SL
Apoderado Mancomunado
- Carmona Repolle Antonio
- Paradela Portillo Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 224, S 8, H M 31093, I/A 13 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
VER MAS ACTOS
Información de PARADELA PORTILLO RAQUEL
Mostramos los datos de PARADELA PORTILLO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADELA PORTILLO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos