PAPIOL GILI EVA
Informe ejecutivo de PAPIOL GILI EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAPIOL GILI EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SA | Secretario No Consejero | 09/12/2010 | |
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SA | Apoderado | 09/12/2010 | |
MARTIFUSGAB SL | Secretario No Consejero | 07/12/2010 | |
MARTIFUSGAB SL | Apoderado | 07/12/2010 | |
ALISAL INVERSIONES SL | Secretario No Consejero | 23/04/2010 | 04/11/2010 |
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SA | Apoderado | 05/05/2009 |
VINCULACIONES DE PAPIOL GILI EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAPIOL GILI EVA
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Apoderado
- Ollero Iglesias Oscar
- Papiol Gili Eva
- Parera Sanglas Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 113, S 8, H B 313899, I/A 78 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Secretario No Consejero
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 70, S 8, H B 313899, I/A 75 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Apoderado
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 189, S 8, H B 314604, I/A 26 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Secretario No Consejero
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 188, S 8, H B 314604, I/A 25 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Secretario No Consejero
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 8, S 8, H B 399322, I/A 3 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 1, S 8, H B 399322, I/A 1 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Apoderado
- Papiol Gili Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 64, S 8, H B 313899, I/A 63 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de PAPIOL GILI EVA
Mostramos los datos de PAPIOL GILI EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAPIOL GILI EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos