PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TILOS CONSULTING SL | Administrador Unico | 17/01/2014 | |
ESPRIU LEGAL SLP | Administrador Solidario | 25/07/2011 | |
MSA SPAIN SL | Secretario | 08/01/2010 | |
MSA SPAIN SL | Consejero | 08/01/2010 | |
OCE RENTING SA | Secretario No Consejero | 02/04/2009 | |
OCE IBERIA HOLDING VALORES SL | Secretario No Consejero | 02/04/2009 | |
OCE ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: TILOS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18967 , F 80, S 8, H M 331263, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: MIGUEL A PANDO Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35453 , F 80, S 8, H B 268232, I/A 4 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-08
Empresa: MSA ESPAÑOLA SA
Consejero
- Pando Lopez Miguel Angel
Secretario
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34086 , F 208, S 8, H B 40074, I/A 99 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: OCE IBERIA HOLDING VALORES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 192, S 8, H B 303646, I/A 14 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: OCE RENTING SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40664 , F 62, S 8, H B 137674, I/A 41 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: OCE ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Pando Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40605 , F 173, S 8, H B 34504, I/A 163 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANDO LOPEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos