PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA | Administrador Unico | 02/10/2018 | |
BALCORIMO SL | Administrador Unico | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
Empresa: PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA
Administrador Unico
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 44, S 8, H L 2554, I/A 19 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-25
Empresa: PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA
Administrador Unico
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 31, S 8, H L 2554, I/A 16 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-25
Empresa: PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA
Administrador Unico
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 31, S 8, H L 2554, I/A 16 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-25
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Unico
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 31, S 8, H L 2554, I/A 13 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Solidario
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 31, S 8, H L 2554, I/A 13 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: BALCORIMO SL
Administrador Unico
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 169, S 8, H L 7482, I/A 8 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: BALCORIMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
- Solsona Pampols Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 169, S 8, H L 7482, I/A 8 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Solidario
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 30, S 8, H L 2554, I/A 11 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-25
Información de PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMPOLS SOLSONA FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos