PAMPOLS SOLANA JOSE
Informe ejecutivo de PAMPOLS SOLANA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PAMPOLS SOLANA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAMSER-2000 SL | Liquidador | 15/07/2014 | 15/07/2014 |
PAMSER-2000 SL | Administrador Unico | 15/07/2014 | |
GENERALI EMPLEO CUATRO FP | Miem.Com.Ctr | 11/07/2011 | 17/10/2013 |
PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 14/05/2013 |
BALCORIMO SL | Presidente | 14/05/2013 | |
BALCORIMO SL | Consejero Delegado | 14/05/2013 | |
BALCORIMO SL | Consejero | 14/05/2013 | |
PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL SA | Administrador Unico | 07/03/2012 | |
COMERCIAL MARVENFRUIT SL | Administrador Solidario | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE PAMPOLS SOLANA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMPOLS SOLANA JOSE
Empresa: PAMSER-2000 SL
Liquidador
- Pampols Solana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 169, S 8, H L 12960, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-25
Empresa: PAMSER-2000 SL
Administrador Unico
- Pampols Solana Jose
Liquidador
- Pampols Solana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 169, S 8, H L 12960, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-25
Empresa: GENERALI EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28394 , F 186, S 8, H M 381044, I/A 14 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Solidario
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 31, S 8, H L 2554, I/A 13 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: BALCORIMO SL
Consejero Delegado
- Pampols Solana Jose
- Solsona Pampols Montserrat
Consejero
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
- Solsona Pampols Montserrat
Presidente
- Pampols Solana Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 169, S 8, H L 7482, I/A 8 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-25
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Solidario
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 30, S 8, H L 2554, I/A 11 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-25
Empresa: REPRESENTACIONES PAMPOLS SA
Administrador Unico
- Pampols Solana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 30, S 8, H L 2554, I/A 11 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-25
Empresa: COMERCIAL MARVENFRUIT SL
Administrador Solidario
- Pampols Solana Jose
- Ventosa Viñas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 26, S 8, H T 20052, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-43
Empresa: GENERALI EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
- Casals Tortras Joan
- Pampols Solana Jose
- Pampols Solsona Francesc
- Souto Porta Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21424 , F 54, S 8, H M 381044, I/A 11 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Información de PAMPOLS SOLANA JOSE
Mostramos los datos de PAMPOLS SOLANA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMPOLS SOLANA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos