PAMIES CERON PERE
Informe ejecutivo de PAMIES CERON PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAMIES CERON PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALINFO SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
INTERINSTALSAPE SL | Administrador Unico | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE PAMIES CERON PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMIES CERON PERE
Empresa: INSTALINFO SL
Administrador Unico
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 153, S 8, H B 125792, I/A 7 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: INTERINSTALSAPE SL
Administrador Unico
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44649 , F 86, S 8, H B 462336, I/A 2 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: INTERINSTALSAPE SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Herrera Santiago Antonio
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44649 , F 86, S 8, H B 462336, I/A 2 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: INTERINSTALSAPE SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Herrera Santiago Antonio
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44649 , F 86, S 8, H B 462336, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Información de PAMIES CERON PERE
Mostramos los datos de PAMIES CERON PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMIES CERON PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos