HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
Informe ejecutivo de HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANRED DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 08/08/2018 |
VINCULACIONES DE HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
Empresa: INTERINSTALSAPE SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Herrera Santiago Antonio
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44649 , F 86, S 8, H B 462336, I/A 2 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: SANRED DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Hermosilla Herrera Santiago Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 54, S 8, H B 522841, I/A 1 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-08
Empresa: INTERINSTALSAPE SL
Administrador Solidario
- Hermosilla Herrera Santiago Antonio
- Pamies Ceron Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44649 , F 86, S 8, H B 462336, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Información de HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO
Mostramos los datos de HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMOSILLA HERRERA SANTIAGO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos