PAMIAS MORATO NURIA
Informe ejecutivo de PAMIAS MORATO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAMIAS MORATO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KM SPORT SL | Apoderado Solidario | 17/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado | 24/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE 2 SA | Apoderado | 23/01/2024 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado Solidario | 23/12/2023 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 12/12/2023 | |
HIDROPREX-2010 SL | Administrador Unico | 22/09/2023 | |
NON STOP WASHES SL | Administrador Unico | 10/06/2020 | |
DAJJ SL | Apoderado Solidario | 30/05/2019 | |
VIRSAS SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 27/03/2019 | |
ECO OIL NEW SL | Administrador Unico | 21/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PAMIAS MORATO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMIAS MORATO NURIA
Empresa: KM SPORT SL
Apoderado Solidario
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 50925, I/A 20 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Deñ Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inmaculada
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 85, S 8, H M 708813, I/A 35 (24/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 141, S 8, H M 773939, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado Solidario
- Pamias Morato Nuria
- Pamias Morato Nuria
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Piñero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45842 , F 61, S 8, H M 762455, I/A 19 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado Solidario
- Pamias Morato Nuria
- Rodriguez Piñero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 215, S 8, H M 721288, I/A 37 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: HIDROPREX-2010 SL
Administrador Unico
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42300 , F 5, S 8, H B 402805, I/A 6 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Empresa: NON STOP WASHES SL
Administrador Unico
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30800 , F 185, S 8, H B 182229, I/A 7 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: DAJJ SL
Apoderado Solidario
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7920 , F 120, S 8, H B 75702, I/A 7 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: VIRSAS SIGLO XXI SL
Apoderado Solidario
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46633 , F 74, S 8, H B 526096, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: ECO OIL NEW SL
Administrador Unico
- Pamias Morato Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46720 , F 147, S 8, H B 528779, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
VER MAS ACTOS
Información de PAMIAS MORATO NURIA
Mostramos los datos de PAMIAS MORATO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMIAS MORATO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos