MARZAL LLEDO LUISA
Informe ejecutivo de MARZAL LLEDO LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARZAL LLEDO LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARBERA HERTLING SL | Apoderado | 11/07/2024 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado | 24/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE 2 SA | Apoderado | 23/01/2024 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado | 22/08/2023 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado Solidario | 28/06/2023 | |
BARBERA HERTLING SL | Apoderado Solidario | 16/05/2023 | |
BARBERA HERTLING SL | Apoderado Solidario | 31/07/2022 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 15/02/2022 |
VINCULACIONES DE MARZAL LLEDO LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARZAL LLEDO LUISA
Empresa: BARBERA HERTLING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 635213, I/A 46 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Deñ Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inmaculada
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 85, S 8, H M 708813, I/A 35 (24/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Camacho Livinally Livelys Alexandra
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Montero Marin Nuria
- Morales Garrido Estrella
- Nieto Gomez Alvaro
- Pamias Morato Nuria
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Rodriguez Piñero Javier
- Rodriguez Vega Rosa Maria
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 141, S 8, H M 773939, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Cubero Garcia Maria
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Manzano San Pablo Aris
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Melguizo Rodriguez Marina
- Montero Marin Nuria
- Nieto Gomez Alvaro
- Pau Lozano Avelino
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Perez Martinez Alejandro
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44220 , F 135, S 8, H M 762455, I/A 16 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado Solidario
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Aris Manzano San Pablo
- Cerro Tuda Maria Jose
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Cubero Garcia Maria
- Escribano Dominguez Ainhoa
- Esteban Diez Elena
- Fernandez Fernandez Claudio Antonio
- Flores Bonifacio Marta
- Giralda Oyague Cristina
- Gonzalez Gallego Alvaro
- Gonzalez Izquierdo Roberto
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez-mulet Diaz Laura
- Lopez Rueda Mercedes
- Manzano Del Mazo Maria Gloria
- Martin Alcala Rafael
- Martin Vazquez Luis Fernando
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Medinilla Pesquera Maria Del Pilar
- Melguizo Rodriguez Marina
- Montero Marin Nuria
- Nieto Gomez Alvaro
- Pau Lozano Avelino
- Pau Sousa Bruno
- Peral Santos Cristina
- Peral Santos Laura
- Perez Martinez Alejandro
- Sanchez Medinilla Rodrigo Javier
- Sansano Lominchar Lydia
- Vaello Garcia Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44220 , F 134, S 8, H M 762455, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: BARBERA HERTLING SL
Apoderado Solidario
- Alba Martinez Maria De Los Reyes
- Caridad Sanchez Edgar
- Cortell Domenech Patricia
- Cortell Segovia Juan Carlos
- Cortell Segovia Maria Pilar
- Madroñal Sanchez Gonzalo
- Marzal Lledo Inma
- Marzal Lledo Luisa
- Navarro Gago Antonio
- Pascual Caballero Julia
- Perez Espinosa Fernando
- Pilar San-jose Mario
- Vilaseca Muñoz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43991 , F 65, S 8, H M 635213, I/A 40 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: BARBERA HERTLING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 220, S 8, H M 635213, I/A 29 (31/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 191, S 8, H M 721288, I/A 16 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Información de MARZAL LLEDO LUISA
Mostramos los datos de MARZAL LLEDO LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARZAL LLEDO LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos