PALOMO OLIVA JESUS
Informe ejecutivo de PALOMO OLIVA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOMO OLIVA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTURAS CICLON SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE PALOMO OLIVA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMO OLIVA JESUS
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Oliva Vega Isabel
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
Secretario
- Palomo Oliva Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 171, S 8, H CA 13680, I/A 9 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: PINTURAS CICLON SL
Apoderado Mancomunado
- De Jesus Porto Jose Luis
- Palomo Oliva Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H CA 34121, I/A 4 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: PINTURAS CICLON SL
Administrador Unico
- Palomo Oliva Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 2, S 8, H CA 34121, I/A 3 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-11
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Oliva Vega Isabel
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
Secretario
- Palomo Oliva Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 170, S 8, H CA 13680, I/A 8 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-11
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Palomo Fernandez De Bobadilla Gregorio
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Palomo Oliva Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 170, S 8, H CA 13680, I/A 8 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-11
Información de PALOMO OLIVA JESUS
Mostramos los datos de PALOMO OLIVA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMO OLIVA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos