PALOMO OLIVA GREGORIO
Informe ejecutivo de PALOMO OLIVA GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOMO OLIVA GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBOTAC SA | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
PINTURAS CICLON SL | Administrador Unico | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE PALOMO OLIVA GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMO OLIVA GREGORIO
Empresa: ROBOTAC SA
Administrador Unico
- Palomo Oliva Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 171, S 8, H CA 13680, I/A 10 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-11
Empresa: ROBOTAC SA
Administrador Unico
- Palomo Oliva Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 171, S 8, H CA 13680, I/A 10 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-11
Empresa: PINTURAS CICLON SL
Administrador Unico
- Palomo Oliva Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H CA 34121, I/A 5 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-11
Empresa: ROBOTAC SA
Administrador Unico
- Palomo Oliva Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 171, S 8, H CA 13680, I/A 9 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
- Palomo Oliva Gregorio
Consejero
- Oliva Vega Isabel
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
- Palomo Oliva Gregorio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 171, S 8, H CA 13680, I/A 9 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
- Palomo Oliva Gregorio
Consejero
- Oliva Vega Isabel
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
- Palomo Oliva Gregorio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 170, S 8, H CA 13680, I/A 8 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-11
Empresa: ROBOTAC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Palomo Fernandez De Bobadilla Gregorio
- Palomo Oliva Gregorio
- Palomo Oliva Jesus
Presidente
Secretario
- Palomo Oliva Gregorio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 170, S 8, H CA 13680, I/A 8 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-11
Información de PALOMO OLIVA GREGORIO
Mostramos los datos de PALOMO OLIVA GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMO OLIVA GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos