PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
Informe ejecutivo de PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA SA | Consejero | 18/02/2016 | 07/07/2020 |
IMPERIUM XTREME SERIES SL | Administrador Unico | 12/01/2017 | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 137, S 8, H TO 16735, I/A 15 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Empresa: IMPERIUM XTREME SERIES SL
Administrador Unico
- Palacios Castello Maria De La Montaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636 , F 54, S 8, H TO 39098, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-45
Empresa: IMPERIUM XTREME SERIES SL
Administrador Unico
- Palacios Castello Maria De La Montaña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636 , F 51, S 8, H TO 39098, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 140, S 8, H TO 16735, I/A 12 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-45
Información de PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA
Mostramos los datos de PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS CASTELLO MARIA DE LA MONTAÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos