CASTILLO PINERO ARTURO
Informe ejecutivo de CASTILLO PINERO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO PINERO ARTURO
VINCULACIONES DE CASTILLO PINERO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO PINERO ARTURO
Consejero Delegado
- Castillo Pinero Arturo
Consejero
Presidente
- Castillo Pinero Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 137, S 8, H TO 16735, I/A 15 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Consejero Delegado
- Castillo Pinero Arturo
Consejero
Presidente
- Castillo Pinero Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 140, S 8, H TO 16735, I/A 12 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-45
Consejero Delegado
- Castillo Pinero Arturo
Consejero
Presidente
- Castillo Pinero Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 140, S 8, H TO 16735, I/A 11 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-45
Consejero Delegado
- Castillo Pinero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 139, S 8, H TO 16735, I/A 8 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Castillo Pinero Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 139, S 8, H TO 16735, I/A 7 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-45
Información de CASTILLO PINERO ARTURO
Mostramos los datos de CASTILLO PINERO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO PINERO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos