PADRON REVILLA SILVIA
Informe ejecutivo de PADRON REVILLA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADRON REVILLA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO CANARIO DE FLEBOLOGIA SL | Administrador Unico | 05/04/2021 | |
INSTITUTO PROCTOLOGICO DOCTOR PADRON SL | Administrador Unico | 01/10/2015 | |
PADRON Y REVILLA SL | Administrador Unico | 01/10/2015 | |
INSTITUTO PROCTOLOGICO DOCTOR PADRON SL | Apoderado | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE PADRON REVILLA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON REVILLA SILVIA
Empresa: INSTITUTO CANARIO DE FLEBOLOGIA SL
Administrador Unico
- Padron Revilla Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 183, S 8, H GC 57981, I/A 1 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-35
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Unico
- Padron Revilla Silvia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 93, S 8, H GC 27293, I/A 7 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-35
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Solidario
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 93, S 8, H GC 27293, I/A 7 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-35
Administrador Unico
- Padron Revilla Silvia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 4, S 8, H GC 16750, I/A 10 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-35
Administrador Solidario
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 4, S 8, H GC 16750, I/A 10 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-35
Apoderado
- Padron Revilla Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 61, S 8, H GC 16750, I/A 6 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-35
Administrador Solidario
- Padron Revilla Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 60, S 8, H GC 16750, I/A 4 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-35
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Solidario
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 92, S 8, H GC 27293, I/A 3 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Consejero
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Presidente
Secretario
- Padron Revilla Silvia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 224, S 8, H GC 16345, I/A 6 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Apoderado
Consejero
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Presidente
Secretario
- Padron Revilla Silvia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 224, S 8, H GC 16345, I/A 4 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-35
Información de PADRON REVILLA SILVIA
Mostramos los datos de PADRON REVILLA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON REVILLA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos