PADRON REVILLA DAVID
Informe ejecutivo de PADRON REVILLA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADRON REVILLA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADRON Y REVILLA SL | Administrador Solidario | 29/03/2011 | 08/04/2011 |
ESTRUCTURAS EL GORO SA | Presidente | 09/09/2009 | 18/10/2010 |
ESTRUCTURAS EL GORO SA | Consejero | 09/09/2009 | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE PADRON REVILLA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON REVILLA DAVID
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Solidario
- Padron Revilla David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 92, S 8, H GC 27293, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-35
Empresa: PADRON Y REVILLA SL
Administrador Solidario
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 92, S 8, H GC 27293, I/A 3 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Consejero
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Presidente
- Padron Revilla David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 224, S 8, H GC 16345, I/A 6 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-35
Empresa: ESTRUCTURAS EL GORO SA
Apoderado
Consejero
- Padron Revilla Cesar
- Padron Revilla David
- Padron Revilla Silvia
Presidente
- Padron Revilla David
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 224, S 8, H GC 16345, I/A 4 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-35
Información de PADRON REVILLA DAVID
Mostramos los datos de PADRON REVILLA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON REVILLA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos