PADIAL SOTO GABRIEL
Informe ejecutivo de PADIAL SOTO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADIAL SOTO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS SAN BLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/02/2017 | 30/06/2017 |
PREFABRICADOS SAN BLAS SA | Consejero | 06/02/2017 | 30/06/2017 |
PREFABRICADOS SAN BLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/10/2011 | 06/02/2017 |
PREFABRICADOS SAN BLAS SA | Consejero | 20/10/2011 | 06/02/2017 |
PREFABRICADOS S BLAS DOS SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2012 |
VINCULACIONES DE PADIAL SOTO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADIAL SOTO GABRIEL
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Juan Miguel
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Padial Soto Gabriel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 60, S 8, H GR 1560, I/A 14 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Juan Miguel
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Padial Soto Gabriel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Consejero
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-18
Empresa: PREFABRICADOS S BLAS DOS SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Alarcon Francisco
- Padial Soto Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 79, S 8, H GR 1247, I/A 4 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Consejero
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 12 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-18
Información de PADIAL SOTO GABRIEL
Mostramos los datos de PADIAL SOTO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADIAL SOTO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos