LAGUNA MARTIN JOSE
Informe ejecutivo de LAGUNA MARTIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAGUNA MARTIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS S BLAS DOS SL | Consejero | 05/12/2012 |
VINCULACIONES DE LAGUNA MARTIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAGUNA MARTIN JOSE
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Laguna Martin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 60, S 8, H GR 1560, I/A 14 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Laguna Martin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Consejero
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Presidente
- Laguna Martin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 13 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-18
Empresa: PREFABRICADOS S BLAS DOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 79, S 8, H GR 1247, I/A 4 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-18
Empresa: PREFABRICADOS SAN BLAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Consejero
- Gonzalez Casares Gaspar
- Ibañez Terron Antonio
- Laguna Martin Jose
- Padial Soto Gabriel
- Puerta Melguizo Ramon
Presidente
- Laguna Martin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 59, S 8, H GR 1560, I/A 12 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-18
Información de LAGUNA MARTIN JOSE
Mostramos los datos de LAGUNA MARTIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAGUNA MARTIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos