OVEJERO GUILLEN SERGIO
Informe ejecutivo de OVEJERO GUILLEN SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OVEJERO GUILLEN SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL PELO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 09/09/2022 | |
APELO HAIR SL | Administrador Unico | 05/09/2022 |
VINCULACIONES DE OVEJERO GUILLEN SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVEJERO GUILLEN SERGIO
Empresa: DEL PELO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Ovejero Guillen Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43999 , F 31, S 8, H M 776157, I/A 1 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: APELO HAIR SL
Administrador Unico
- Ovejero Guillen Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43999 , F 11, S 8, H M 776155, I/A 1 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: LINEA OVAL HAIR PRODUCTS SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Davalos Sanchez Ruben
- Ortiz Garcia Francisco Jose
- Ovejero Guillen Sergio
Presidente
- Ovejero Guillen Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 79, S 8, H M 451642, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: LINEA OVAL HAIR PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Ovejero Guillen Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25079 , F 79, S 8, H M 451642, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de OVEJERO GUILLEN SERGIO
Mostramos los datos de OVEJERO GUILLEN SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVEJERO GUILLEN SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos